Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
Concede férias referentes ao mês de janeiro, aos servidores públicos que especifica, e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e
R E S O L V E:
Art. 1° - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias aos servidores abaixo nominados, relativo ao período aquisitivo que menciona como segue:
NOME | CARGO | PERÍODO AQUISITIVO | PERÍODO DE GOZO | RETORNO |
ANA MARIA GARCIA CAMPOS | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 17/06/2014 a 17/06/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
REGIANE MANOEL FERNANDES | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 22/06/2014 a 22/06/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
ABDEL DIEGO CACERES AZAD | MÉDICO PSF/HOSPITAL | 01/08/2014 a 01/08/2015 | 11/01/2016 a 24/01/2015 | 25/01/2016 |
ADELIA NEVES DA MAIA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 04/02/2014 a 04/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ADRYELE SILVA FERREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 30/08/2014 a 30/08/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
AGENILDES DE SOUZA SENA | INSPETOR DE ALUNOS | 02/03/2014 a 02/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
AGUINALDO FRANCISCO MONTEIRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 10/04/2014 a 10/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
AILSON FELIX CABRAL DA SILVA | MOTORISTA | 14/10/2014 a 14/10/2015 | 22/12/2015 a 20/01/2016 | 21/01/2016 |
AILTON JOSE DA ROCHA | ASSESSOR CONTABIL | 01/04/2013 a 01/04/2014 | 15/01/2016 a 13/02/2016 | 14/01/2016 |
ALAIDES LUCIA DE CARVALHO SOUZA | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ALCENI CAMPOS DE MORAIS | PROFESSOR II | 09/01/2015 a 09/01/2016 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINAZZO | PROFESSOR II | 03/03/2014 a 03/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ALMIRA FERREIRA SILVA CAVALCANTE | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/03/2014 a 03/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
AMELIA NEVES DA MAIA | ARTIFICE DE COPA/COZINHA | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ANA MARIA DE ALMEIDA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/04/2014 a 03/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ANA PAULA ROBERTO FERREIRA | PROFESSOR II | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | AGENTE AMBIENTAL | 01/07/2014 a 01/07/2015 | 05/01/2016 a 03/02/2016 | 04/02/2016 |
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ANTONIO MARCOS CUSTODIO DA SILVA | PROFESSOR | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/20166 |
ANTONIO NUNES OURIVES FILHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 03/11/2011 a 03/11/2012 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
AROLDO REZENDE MENDONÇA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 02/01/2015 a 02/01/2016 | 05/01/2016 a 03/02/2016 | 04/02/2016 |
BERNARDO VALMORBIDA PIOVESAN | MOTORISTA | 22/01/2014 a 22/01/2015 | 11/01/2016 a 09/02/2016 | 10/02/2016 |
CARLA DE MELLO | PROFESSOR II | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CESOSTE DE OLIVEIRA VIEIRA | MOTORISTA | 27/06/2014 a 27/06/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
CHARLES PORTOS RODRIGUES | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CHARLES PORTOS RODRIGUES | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLARICE BARROS SANTOS DE ARAUJO | PROFESSOR II | 19/09/2014 a 19/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLAUDIA DANIELA LOREZON | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 12/09/2014 a 12/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLAUDIA REGINA LACERDA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01/04/2013 a 01/04/2014 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLAUDIA VENZEL RODRIGUS | PROFESSOR II | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLAUDILENE RENATA DE MORAIS | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLAUDINEI GUIMARÃES DA SILVA | GUARDA | 02/09/2014 a 02/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 20/03/2013 a 20/03/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
CLAUDIR GOBBI | MOTORISTA | 02/04/2009 a 02/04/2010 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLEONICE SILVA SIQUEIRA SANTOS | ARTIFICIE EM COPA/COZINHA | 25/03/2014 a 25/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CLEVANI BATISTA DE MORAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10/09/2014 a 10/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CRISEUDA BARBOSA DA COSTA NILO | AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO | 03/03/2014 a 03/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CRISNAIARA CANDIDO DE SOUZA | PROFESSOR II | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CRISTINA LUCIA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11/03/2014 a 11/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
CRIZIANE ALCANTARA BATISTA | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 24/06/2014 a 24/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
DANIELA MARANHÃO DE SOUZA | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/06/2014 a 13/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
DARCI JOÃO RIGO | MOTORISTA | 28/07/2014 a 28/07/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
DELTA MARIA ARRUDA MACIEL | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 10/02/2014 a 10/02/2015 | 04/11/2015 a 03/12/2015 | 04/12/2015 |
DIANA SANTOS XAVIER | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/12/2014 a 02/12/2015 | 10/01/2016 a 08/02/201. | 09/02/2016 |
DILMA ALENCAR FRANCO | AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
DILMA CANAVERDE DE S. P. RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/04/2014 a 01/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
DIVANILCE MOREIRA DOS SANTOS | ARTIFICE EM COPA/ COZINHA | 25/03/2014 a 25/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
DIVINO SEVERINO DE OLIVEIRA | GERENTE DE MANUTENÇÃO DE OLIVEIRA | 16/09/2014 a 16/09/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
EDENILSON ANTONIO GIULIETE | MOTORISTA | 14/10/2014 a 14/10/2015 | 22/12/2015 a 20/01/2016 | 21/01/2016 |
EDILAINE RODRIGUES DE REZENDE | RECEPCIONISTA | 06/02/2014 a 06/02/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
EDILZE MARIA MANOSSO VON MECHELIN | AGENTE ADMINISTRATIVO | 04/02/2014 a 04/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EDINALVA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/06/2014 a 13/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EDINEUSA RODRIGUES BARBOSA | PROFESSOR II | 03/03/2014 a 03/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EDMARCIA PEREIRA DA SILVA | GERENTE DE ARRECADAÇAO E FISCALIZAÇÃO | 02/01/2014 a 02/01/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
EDUARDO APARECIDO EDUARDO | MOTORISTA | 29/07/2014 a 29/07/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
ELEM MARIA GOMES DA CRUZ | ENFERMEIRO | 21/01/2014 a 21/01/2015 | 29/12/2015 a 27/01/2016 | 28/01/2016 |
ELENA MARIA SOARES ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 25/06/2014 a 25/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELIANA SOARES CAMPOS | PROFESSOR II | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELIANE RABELO DOS REIS | GUARDA | 30/08/2014 a 30/08/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELIANE RAQUEL FERREIRA FERNANDES BENITES | PROFESSOR II | 22/01/2014 a 22/01/2016 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELINDA MARIA APARECIDA VANSAN RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/04/2014 a 03/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELISANGELA DA SILVA LIMA | PROFESSOR II | 11/03/2014 a 11/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELIZABETE BISLET STACHOVSKI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/09/2014 a 02/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELIZABETE CRISTINA ZANATA PRESOTTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/04/2014 a 01/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ELIZENIR PEREIRA TEODORO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10/11/2014 a 10/11/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
ELZENIR PRADO DE LIMA | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/06/2014 a 13/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ESTEFANIA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 04/03/2014 a 04/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EUNICE INACIO OURIVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EUNICE LINS OURIVES | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 05/09/2014 a 05/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EUNICE MARIA CURSINO DE CASTRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 07/03/2014 a 07/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EUNIDES INACIO MENDES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
EVANIR ESPINDULA DA SILVA | PROFESSOR II | 02/09/2014 a 02/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
FABIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 18/07/2014 a 18/07/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
FABIANO CHAGAS | MOTORISTA | 02/01/2013 a 02/01/2014 | 12/01/2016 a 10/02/2016 | 11/02/2016 |
FELIPE DOMICIANO LEMOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03/12/2014 a 03/12/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
FRANCISCO EDICARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO | 29/08/2014 a 29/08/2015 | 02/01/2016 a 31/01/2016 | 01/02/2016 |
GEILIANE ALVES CABRAL | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 17/07/2014 a 17/07/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GERALDA DA SILVA NOBRE | AGENTE ADMINISTRATIVO | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GERALDA FRANCISCA DA SILVA | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 25/03/2014 a 25/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GERMINIANI INACIO DOS SANTOS | FISCAL DE TRIBUTOS | 02/04/2010 a 02/04/2011 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
GILDETH MOREIRA DA SILVA | GUARDA | 06/03/2014 a 06/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GILDEVALDO JOAO DA SILVA | PROFESSOR II | 03/04/2014 a 03/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GILMAR DANIEL DETHE | GUARDA | 29/01/2013 a 29/01/2014 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GIRLAINE VENZEL RODRIGUES BANZATTO | PROFESSOR I | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GLEICA MARA FELIZARDO RAMOS | GUARDA | 20/09/2013 a 20/09/2014 | 07/12/2015 a 05/01/2016 | 06/01/2016 |
GLEICA MARA FELIZARDO RAMOS | GUARDA | 20/09/2014 a 20/09/2015 | 06/01/2016 a 04/02/2016 | 05/02/2016 |
GLEICIANE PEREIRA SOARES | GUARDA | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
GRACIELA RODRIGUES RIBEIRO TUNES LEITE | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
HEBER LUIZ MARQUES | MEDICO VETERINÁRIO | 01/04/2013 a 01/04/2014 | 20/01/2016 a 18/02/2016 | 19/02/2016 |
HELIANY APARECIDA COSTA DE SOUZA | PROFESSOR II | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
HÉLIDA SIMONE RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 07/03/2014 a 07/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
HERLY BARBOSA DE ALMEIDA | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
HERLY BARBOSA DE ALMEIDA | PROFESSOR II | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ILDETE NAVAIS DA CRUZ | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 03/03/2014 a 03/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
IRANY FRANCISCA MELO DE SOUZA | PROFESSOR II | 28/08/2014 a 28/08/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ISABEL LORISETE DALSOLIO VIEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 19/03/2014 a 19/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ISALINA AMORIN DE OLIVEIRA | GARI | 27/03/2013 a 27/03/2014 | 14/12/2015 a 12/01/2016 | 13/01/2016 |
ISRAELA PEREIRA DA COSTA | PROFESSOR II | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
IVANEIDE GONÇALVES DE MATOS | ARTIFICE DE COPA/COZINHA | 02/09/2013 a 02/09/2014 | 28/12/2015 a 26/01/2016 | 27/01/2016 |
JACKELINE LUIZA DO NASCIMENTO BACKES | RECEPCIONISTA | 16/09/2014 a 16/09/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
JAIR DOS SANTOS QUEIROZ | GUARDA | 19/09/2014 a 19/09/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
JANETE DORNEL PEREIRA AMANCIO DE JESUS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 04/02/2014 a 04/02/2015 | 10/01/2016 a 08/02/2016 | 09/02/2016 |
JAQUELINE NASCIMENTO DA COSTA | PROFESSOR II | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JEAN CLAY DE AQUINO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06/03/2014 a 06/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JESUS CARLOS RIBEIRO | MOTORISTA | 02/04/2011 a 02/04/2012 | 12/01/2016 a 10/02/2016 | 11/02/2016 |
JHONATAN DOS SANTOS CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 13/09/2014 a 13/09/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
JOANA D’ARC BARBOSA | ASSISTENTE SOCIAL | 18/09/2014 a 18/09/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
JOANA DARQUE DE ALMEIDA | GUARDA | 05/04/2014 a 05/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JOÃO BATISTA DIAS | MOTORISTA | 01/07/2014 a 01/07/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
JOÃO DA SILVA GOMES | MONITOR DE ESPORTES | 22/10/2014 a 22/10/2015 | 28/12/2015 a 26/01/2016 | 27/01/2016 |
JOAQUIM GOMES DE SOUZA | GUARDA | 26/03/2014 a 26/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JOELMA APARECIDA ARAUJO REZENDE | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 16/06/2014 a 16/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JOELMA DUARTE LIMA | PROFESSOR I | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 18/12/2014 a 18/12/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JONAS BOTH SILVEIRA | FARMACÊUTICO | 09/06/2014 a 09/06/2015 | 28/12/2015 a 26/01/2016 | 27/01/2016 |
JOSE CARLOS SANCHES | PROFESSOR II | 30/12/2014 a 30/12/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JOSÉ FRANCISCO NETO | GUARDA MUNICIPAL | 02/04/2014 a 02/04/2015 | 07/12/2015 a 05/01/2016 | 06/01/2016 |
JOSEFA ALVES ANDRADE DEMENCIANO | PROFESSOR II | 01/04/2014 a 01/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JOSEVALDO CANAVERDE COSTA | MOTORISTA | 15/08/2014 a 15/08/2015 | 02/01/2016 a 31/01/2016 | 01/02/2016 |
JOSIANE GOMES DE LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 19/03/2014 a 19/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JUCELENE PRESOTTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 11/03/2013 a 11/03/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
JULIANO PONTES | GUARDA | 26/02/2012 a 26/02/2013 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
JULIETE PARREIRA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JURACI DE SOUZA CRUZ | SERVENTE DE PEDREIRO | 10/07/2014 a 10/07/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
JURAIA PARREIRA DA SILVA | PROFESSOR I | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
JUREMA CARMEM DE ARAUJO | ARTIFICE DE COPA/COZINHA | 01/04/2014 a 01/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
KARINE D’AGOSTIN | AGENTE ADMINISTRATIVO | 29/08/2014 a 29/08/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
KATIUSCIA LIMA ALVES | FISCAL DE OBRAS E POSTURA | 05/04/2013 a 05/04/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
LAUDICLEIA NUNES GUIMARÃES | ARTIFICIE DE COPA/COZINHA | 24/09/2014 a 24/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LAURA MARIA DOS SANTOS | PROFESSOR I | 14/03/2014 a 14/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LAURINA CAMPOS GONZAÇA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 25/04/2014 a 25/04/2015 | 11/01/2016 a 24/01/2015 | 25/01/2016 |
LEDIANE FERNANDES COUTO FERRABOLI | PROFESSOR II | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LEIDIANE GOMES DA SILVA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 29/07/2014 a 29/07/2015 | 09/01/2016 a 07/02/2016 | 08/02/2016 |
LEOCADIA BORACZYNSKI | PROFESSOR II | 13/09/2014 a 13/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LEONICE ALVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LEONILDO GOMES BARCELOS | MOTORISTA | 01/08/2014 a 01/08/2015 | 20/12/2015 a 18/01/2016 | 19/01/2016 |
LEONY TUNES DE FREITAS | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 11/04/2014 a 11/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LETICIA LOPES AMARAL | PROFESSOR II | 11/03/2014 a 11/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LEUZA PORTO RODRIGUES | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LIANE TOZETTO | PROFESSOR II | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LIDIANE DA VIRGENS SANTOS MENDES | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 25/03/2014 a 25/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LILIAN CAMARGO DA ROCHA BACKES | GERENTE DE APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL | 01/02/2014 a 01/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LINDALVA RUDFINO BARBOSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 12/09/2014 a 12/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LINDIMAR DA SILVA AFONSO | ARTIFICE E COPA/COZINHA | 25/03/2014 a 25/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LINDINAURA SILVA LINS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22/10/2014 a 22/10/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
LUCELIA RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04/03/2013 a 04/03/2014 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCELMA NOGUEIRA DA SILVA | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCIANA GUIMARÃES SOBRINHO | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 16/06/2014 a 16/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCIENE NOGUEIRA DE MELO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCILENE MARIA DA SILVA CABRAL DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 25/03/2014 a 25/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCILIA JACINTA VITORIA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 16/04/2014 a 16/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCIMAR MARTINS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCINETE GOMES DA SILVA | GUARDA | 05/03/2014 a 05/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS | COORDENADOR | 02/01/2014 a 02/01/2015 | 04/01/2016 a 23/01/2016 | 21/04/2016 |
LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | GARI | 11/09/2014 a 11/09/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
LUSDETE LUCIA MARQUES TUNES DA SILVA | GARI | 07/03/2013 a 07/03/2014 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUSINEIDE GONÇALVES DE MATOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/03/2014 a 02/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUZANGELA DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 16/06/2014 a 16/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
LUZENILDE CAMPOS DANIEL | PROFESSOR II | 12/01/2015 a 12/01/2016 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARCIA APARECIDA SANTIAGO AFONSO CHAMA | ARTIFICE DE COPA/COZINHA | 03/04/2014 a 03/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARCIA CRISTINA RAMOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 29/02/2014 a 29/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SANCHES | PROFESSOR II | 03/04/2014 a 03/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARCIA OLIVEIRA FERREIRA | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARCIANE MARMETT MALOSSI | AGENTE ADMINISTRATIVO | 07/03/2014 a 07/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARCILENE DE SOUZA BARROS RANGEL | PROFESSOR II | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARCIO PEIGO DE ALMEIDA | MOTORISTA | 01/02/2014 a 01/02/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
MARCOS CELIO DE FREITAS | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA ALVES DO NASCIMENTO | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/205 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA APARECIDA DA SILVA | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 10/02/2013 a 10/02/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA TEIXEIRA | AUXILIAR BIBLIOTECARIO | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA AURENICE SOARES VELASCO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10/03/2014 a 10/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO PAULINO | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA CLARA CARVALHEIRO MARQUES | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA DE FATIMA PACHECO FERREIRA | AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/04/2014 a 02/04/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
MARIA DE JESUS ALVES DE SOUZA | GUARDA | 30/08/2014 a 30/08/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA JESUS ALVES PACHECO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 09/04/2014 a 09/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA DO CARMO DE MATOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/04/2014 a 01/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA ELENICE VILELA CAMPOS | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA EUNICE DE SOUZA | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA JOSE DE CARVALHO NOGUEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/04/2014 a 02/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA JOSE GARCIA DA SILVA | PROFESSOR II | 22/04/2014 a 22/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA JOSE PEREIRA FRANÇA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 03/01/2014 a 03/01/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
MARIA LUCIA RIBEIRO MIRANDA | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA DE JESUS | GUARDA | 20/09/2014 a 20/09/2015 | 13/01/2016 a 11/02/2016 | 12/02/2016 |
MARIA SUELI LEAL | GUARDA | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARILZA OLIVEIRA NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10/04/2014 a 10/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARIO LUIZ PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA | 10/02/2014 a 10/02/2015 | 12/01/2016 a 10/02/2016 | 11/02/2016 |
MARIS LUCIA CAMPOS MOTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10/04/2014 a 10/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARISCENIA PEREIRA DE OLIVEIRA | INSPETOR DE ALUNOS | 08/04/2014 a 08/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARLEI RITTER | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MARLENITA RODRIGUES PARREIRA | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MAURINA SOUZA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 26/06/2012 a 26/06/2013 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
MAX MULLER SANTOS DA CRUZ | AGENTE AMBIENTAL | 14/11/2013 a 14/11/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
MAX SANDRO AYVA ECHEVERRIA | AGENTE AMBIENTAL | 06/12/2013 a 06/12/2014 | 01/01/2016 a 30/01/2016 | 31/01/2016 |
MEIRE REGINA BATISTA | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MILANA MENEZES MONTEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 27/02/2014 a 27/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
MONICA ELIZA GOBBI | AGENTE ADMINISTRATIVO | 07/03/2014 a 07/03/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
NADYA ZANINI CASTELO BRANCO | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NEIDE OLIVEIRA DE PAULA | PROFESSOR II | 03/04/2014 a 03/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NEIVA CARMEN PRESSOTTO DE MATOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 11/03/2014 a 11/03/2015 | 20/01/2016 a 18/02/2016 | 19/02/2016 |
NELCIRA MACHADO DE OLIVEIRA | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NELISON DIAS CAMPOS | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NELMA SUELY LEMES DE FREITAS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 29/04/2013 a 29/04/2014 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NEURACI DE OLIVEIRA CAMPOS | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NEUVE ALVES DA SILVA NEVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 10/04/2014 a 10/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NILVALDO FERNANDES DOS REIS | PROFESSOR II | 03/02/2013 a 03/02/2014 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
NOEMIA RODRIGUES SERGIO | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
OLINDO ARAUJO DOS SANTOS | GUARDA | 10/04/2014 a 10/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ONILIA PEREIRA DE MORAIS DOS SANTOS | PROFESSOR II | 21/01/2015 a 21/01/2016 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ORCELINA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
PAULA REGINA PASSOS DE ALMEIDA | PROFESSOR II | 01/08/2014 a 01/08/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
PEDRO DORNEL DE OLIVEIRA | GUARDA | 01/04/2013 a 01/04/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
PRICILLA CANDIDO VALOTA | PROFESSOR II | 10/09/2014 a 10/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
QUELI APARECIDA MENDES ALVES | GUARDA | 28/02/2014 a 28/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO GUIMARÃES | PROFESSOR II | 21/01/2015 a 21/01/2016 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
REGINA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
REGINALDO GONGALVES COSTA | MOTORISTA | 10/02/2012 a 10/02/2013 | 12/01/2016 a 10/02/2016 | 11/02/2016 |
RENATA KELLY GONÇALVES CABRALA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 29/04/2013 a 29/04/2014 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
RODOLFO TSCHA FILHO | MOTORISTA | 02/04/2014 a 02/04/2015 | 10/01/2016 a 08/02/2016 | 09/02/2016 |
ROSA GARCIA CAMPOS | ARTIFICE EM COPA/COZINHA | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ROSANGELA DA SILVA FREITAS | PROFESSOR II | 03/09/2014 a 03/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ROSANGELA DE CARVALHO FREDERICO | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ROSELI CRISTINA GENTILINI | PROFESSOR II | 11/06/2014 a 11/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ROSELY MOREIRA DE FREITAS | RECEPCIONISTA | 17/09/2014 a 17/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ROSICLEIA RODRIGUES VILELA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 12/03/2013 a 12/03/2014 | 11/01/2016 a 09/02/2016 | 10/02/2016 |
ROSIMAR RAMOS DE CAMPOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01/04/2014 a 01/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
RUI CARDOSO DA SILVEIRA NETO | GERENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA | 02/02/2013 a 02/02/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
SALVANI SIMPLICO DOS SANTOS | MOTORISTA | 02/04/2014 a 02/04/2015 | 14/01/2016 a 12/02/2016 | 13/02/2016 |
SAMIA CONCEIÇÃO CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06/03/2014 a 06/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SAMUEL PEREIRA DE JESUS | MOTORISTA | 13/06/2014 a 13/06/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
SANDRA MARIA VALDIVINO GOMES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 25/03/2014 a 25/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SANDRA ROSA DE PINHO ARIMATEIA | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SARA MENDONÇA RESENDE | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 26/02/2014 a 26/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SARA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | GUARDA | 05/04/2014 a 05/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SEBASTIANA PERES FERREIRA DE SOUZA | AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 31/07/2014 a 31/07/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | COLETOR DE LIXO | 29/07/2014 a 29/07/2015 | 06/01/2016 a 04/02/2016 | 05/02/2016 |
SELES MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 03/12/2014 a 03/12/2015 | 14/12/2015 a 12/01/2016 | 13/01/2016 |
SELMA LEMOS BATISTA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 04/02/2014 a 04/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SIDINEI LUIZ DE SOUZA | MOTORISTA | 25/06/2014 a 25/06/2015 | 20/12/2015 a 18/01/2016 | 19/01/2016 |
SILVANA MARIA ROSSONI | GERENTE DE ORÇAMENTO | 04/02/2011 a 04/02/2012 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
SILVANIRA DA COSTA BATISTA | ARTIFICE DE COPA/COZINHA | 19/03/2014 a 19/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SOILA RODRIGUES FELIX DE FREITAS | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
SONIA APARECIDA LEMOS BATISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
SORAIA BRASIL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SUELI FERREIRA FERRAZ FARIAS | COLETOR DE LIXO/ENTULHO | 29/07/2014 a 29/07/2015 | 21/12/2015 a 19/01/2016 | 20/01/2016 |
SUELY GOMES CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 26/02/2014 a 26/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
SULENE PEREIRA BORGES | FISIOTERAPEUTA | 04/09/2014 a 04/09/2015 | 15/01/2016 a 13/02/2016 | 14/02/2016 |
TANIA MARIN | PROFESSOR II | 12/09/2014 a 12/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VALDENIZE BATISTA MENEZES | GARI | 19/03/2014 a 19/03/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VALDINEIA VELASCO DE MATOS WINK | RECEPCIONISTA | 11/04/2013 a 11/04/2014 | 10/12/2015 a 08/01/2016 | 09/01/2016 |
VALDIRENE ALVES DE SOUZA NOGUEIRA | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 13/06/2014 a 13/06/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VALERIA FURQUIM | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10/02/2013 a 10/03/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
VALERIA VENZEL RODRIGUES | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VALMOR MARI | MOTORISTA | 22/08/2014 a 22/08/2015 | 20/12/2015 a 18/01/2016 | 19/01/2016 |
VANDER FERREIRA BORGES | GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS | 01/09/2014 a 01/09/2015 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
VANDERLY MARCIA DE CARVALHO | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VANESSA BORTOLO CRUZ | PROFESSOR II | 16/09/2014 a 16/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VANILDA JESUINA CORREA | PROFESSOR II | 29/04/2014 a 29/04/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VERA LUCIA DA SILVA | PROFESSOR II | 17/09/2014 a 17/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
VILMA PARREIRA DE SOUZA | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 30/09/2014 a 30/09/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ZELITO JOSE DO CARMO | OPERADOR DE MAQUINAS | 16/01/2013 a 16/01/2014 | 04/01/2016 a 02/02/2016 | 03/02/2016 |
ZILDA APARECIDA RABELO | GUARDA | 30/08/2014 a 30/08/2015 | 30/12/2015 a 28/01/2016 | 29/01/2016 |
ZIRALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | MOTORISTA | 16/02/2014 a 16/02/2015 | 11/01/2016 a 09/02/2016 | 10/02/2016 |
Art. 2° - Caberá aos órgãos competentes do Poder Executivo, as providências pertinentes, de acordo com a legislação em vigor, inclusive quantos aos procedimentos orçamentários e financeiros.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira-MT., 10 de dezembro de 2015.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal