Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Setembro de 2024, de número 4.576, está disponível.
O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 1° da Portaria Interna n° 388/2020 de 08 de abril de 2020.
RESOLVE:
Conceder Férias regulamentares, de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, Lei Complementar nº. 1.164/1991 que dispõe em seu Art.85, aos servidores abaixo relacionados:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
MAT. | NOME DO SERVIDOR | VINCULO | PERIODO AQUISITIVO | PERIODO DE GOZO |
641 | ADMILIO CARVALHO RIBEIRO | EFETIVO | 2021/2022 | 08.09.2023 a 08.09.2023 (01 dia) |
7102 | CAROLINA COLNAGO GAMBALLI DE MELLO | EFETIVO | 2004/2005 | 11.09.2023 a 15.09.2023 (05 dias) |
9539 | DALCINEY FIDELIS NOGUEIRA | EFETIVO | 2020/2021 | 11.09.2023 a 30.09.2023 (20 dias) |
141682 | DANIEL APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA | EFETIVO | 2021/2022 | 28.08.2023 a 31.08.2023 (04 dias) |
9847 | DANIELLE CRISTINA LORENZON | EFETIVO | 2019/2020 | 11.09.2023 a 15.09.2023 (05 dias) |
12400 | EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES | EFETIVO | 2022/2023 | 01.09.2023 a 30.09.2023 (30 dias) |
151820 | JONISON DA SILVA CUNHA | EFETIVO | 2022/2023 | 21.09.2023 a 07.10.2023 (17 dias) |
144036 | JOSE ABREU DE LUCENA JUNIOR | COMISSÃO | 2022/2023 | 11.09.2023 a 15.09.2023 (05 dias) |
143726 | JUAN CARLOS DE BARROS | COMISSÃO | 2022/2023 | 11.09.2023 a 22.09.2023 (12 dias) |
42602 | SARA JOELI MONFORT DE ALBUQUERQUE | EFETIVO | 2020/2021 | 04.09.2023 a 06.09.2023 (03 dias) |
101181 | RICARDO DIAS DE LIMA | EFETIVO | 2022/2023 | 19.09.2023 a 18.10.2023 (30 dias) |
86732 | ROGERIO SANTOS DA SILVA | EFETIVO | 2021/2022 | 09.08.2023 a 15.08.2023 (07 dias) |
40989 | ROSANGELA APARECIDA FERREIRA BENITES MENEGATI | EFETIVO | 2022/2023 | 15.09.2023 a 15.09.2023 (01 dia) |
Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, Várzea Grande -MT, 03 de outubro de 2023.
MARCOS RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Gestão de Pessoas/ SAD.