Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Setembro de 2024, de número 4.576, está disponível.
“Dispõe sobre averbação de Tempo de Serviço, não concomitante, em favor do Sr. Albino Celso Sievers, servidor público deste município.”
O Secretário Municipal de Administração de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;
RESOLVE:
Art. 1º - Averbar o tempo de contribuição não concomitante conforme Certidão Original de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS.
Art. 2º - Fica averbado o tempo de contribuição equivalentes há 10.175 dias líquidos, correspondente a 27 Anos, 10 Meses e 20 Dias:
PERÍODO | ÓRGÃO | DIAS LÍQUIDOS |
01/02/2005 a 31/12/2005 | Município de Santo Antonio do Leste | 334 |
01/09/1966 A 29/05/1970 | Industrias Kablin do Paraná de Celulose S/A- | 1367- |
20/03/1972 A 08/05/1972 | Metalúrgica Lider LTDA. | 50 |
22/05/1972 A 25/08/1972 | Companhia de Papel e Papelão Pedras Brancas | 76 |
12/09/1972 A 12/11/1973 | Elevadores Sur S/A Industria e Comercio | 427 |
07/03/1974 A 15/11/1974 | Industrias Kablin do Paraná de Celulose S/A- | 254 |
09/01/1975 A 08/04/1975 | Placas do Paraná S/A | 90 |
06/05/1975 A 11/08/1975 | Companhia Fiat Lux | 98 |
21/08/1975 A 03/10/1975 | Servix Engenharia S/A | 44 |
08/08/1978 A 31/08/1978 | Convap Engenharia e Construções S/A | 24 |
19/12/1978 A 17/02/1979 | Mon Fer Montagens Industriais S/A | 61 |
12/03/1979 A 01/09/1979 | Sobrami Soc Bra de Montagens Industriais LTDA | 174 |
01/10/1979 A 31/12/1979 | Plamom Planejamento e Montagens de Estrutura LTDA | 92 |
15/01/1980 a 10/02/1980 | Grena Organização e Montagens Industriais LTDA | 27 |
01/03/1980 a 12/05/1980 | Miara Montagens Industriais Araraguara LTDA | 73 |
28/05/1980 A 26/07/1980 | Montagem Industrial Bebedouro LTDA - ME | 63 |
28/08/1980 A 27/09/1980 | Sud BeL Montagem Industrial LTDA | 31 |
08/10/1980 A 09/02/1981 | Camil Equipamentos e Processos Industriais LTDA - ME | 125 |
20/05/1981 A 18/06/1982 | CCM Companhia de Construções e Montagens | 395 |
25/06/1982 a 11/01/1983 | Destilaria São Gregório S/A | 201 |
02/04/1986 a 26/01/1988 | Aparicio Villalba Nalvaez | 665 |
01/06/1988 a 31/08/2001 | Município de Faxinal | 4840 |
01/11/2002 a 28/07/2003 | Ortiz e Cia LTDA ME | 270 |
01/03/2004 A 24/01/2005 | Luzimar Marcos Figueira - ME | 330 |
01/01/2006 a 03/03/2006 | Eloir Brunetta | 62 |
Art. 3º - Compete ao Secretário Municipal de Administração de Santo Antonio do Leste, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta portaria.
Art. 4º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Santo Antonio do Leste/MT, 03 de Março de 2015.
MIGUEL JOSÉ BRUNETTA Prefeito Municipal