Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
A SENHORA NILCE MARY LEITE, PREFEITA MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
ARTIGO 1º - CONCEDER “Licença Prêmio” aos funcionários abaixo relacionados com sua vigência conforme especificado.
MAT. | NOME | PERIODO AQUISITIVO | PERIODO LICENÇA | SECRETARIA |
364 | ANA VANDA GUIMARÃES CURADO – CPF: 352.580.711-20 | 28/03/2004 A 28/03/2009 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
1502 | ADEMAR VIVAN JUNIOR – CPF:721.406.071-04 | 01/09/2010 A 01/09/2015 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | PODER EXECUTIVO |
293 | CLEONICE AVELINA PEREIRA OLIVEIRA – CPF:459.238.761-91 | 13/06/2007 A 13/06/2012 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
699 | CLEUZA MARIA BRIZOLA GELAIN – CPF: 294.558.981-87 | 01/09/2002 A 01/09/2007 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
291 | CLARICE DA GUIA RODRIGUES DAS NEVES ALMEIDA – CPF: 630.456.991-20 | 02/01/2002 A 02/01/2006 | 24/02/2016 A 23/05/2016 | SEDUC |
1484 | CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA – CPF: 030.746.271-40 | 06/07/2010 A 06/07/2015 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | PODER EXECUTIVO |
1449 | EDSON DE CAMPOS OLIVEIRA – CPF: 362.367.481-87 | 01/07/2010 A 01/07/2015 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SAD |
179 | EDNA MARIANA DOS SANTOS COSTA – CPF: 362.477.901-04 | 01/03/2003 A 01/03/2008 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
210 | FIRMINA ROSARIA DA SILVA – CPF: 362.940.121-04 | 15/03/2010 A 15/03/2015 | 01/02/2016 A 01/02/2016 | SEDUC |
423 | FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA – CPF: 482.288.691-34 | 02/03/2008 A 02/03/2013 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
726 | JOSSIELMA ALVES DA SILVA – CPF: 825.573.571-20 | 01/09/2007 A 01/09/2012 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEC. FINANÇAS |
490 | JORGE WELARINO NUNES RONDON – CPF: 667.959.741.20 | 28/03/2009 A 28/03/2014 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
727 | LAURO PEREIRA LEITE – CPF: 980.188.171-20 | 01/10/2002 A 01/10/2007 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEC. FINANÇAS |
757 | LELIANE GILDA EVANGELISTA DE MORAES – CPF: 001.182.001-27 | 10/05/2004 A 10/05/2009 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SAD |
1497 | LUCIMEIRE DE FÁTIMA SILVA BASTOS SOUZA – CPF: 569.209.621-87 | 02/04/2007 A 02/04/2012 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
76 | LUCILA GONÇALVES DE ARRUDA – CPF: 361.829.401-82 | 22/05/2010 A 22/05/2015 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SAD |
1497 | LUIS MARCELO RANGEL F. G. DE ARRUDA – CPF: 353.814.181-91 | 02/08/2010 A 02/08/2015 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | PODER EXECUTIVO |
127 | NICOLINA CONCEIÇÃO DE SALES E SILVA – CPF: 172.542.641-20 | 01/03/2008 A 01/03/2013 | 01/02/2016 A 30/04/2016 | SEDUC |
443 | ROSANA JOANA FERNANDES DE ALMEIDA CARVALHO – CPF: 172.528.731-53 | 28/03/2004 A 28/03/2009 | 01/02/2016 A 31/03/2016 | SEDUC |
86 | ROSARIA LEITE DA COSTA – CPF: 780.972.151-87 | 01/03/2007 A 01/03/2012 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SEDUC |
387 | TEREZINHA GONÇALINA SILVA PENHA – CPF: 362.370.351-68 | 29/03/2009 A 29/03/2014 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SAD |
1503 | UEBSON APARECIDO ARCEISO – CPF: 955.294.541-00 | 01/09/2010 A 01/09/2015 | 01/02/2016 01/03/2016 | SEC. FINANÇAS |
1449 | VIVIANE CRISTINA DA S. L. DE CAMPOS – CPF:018.135.111-01 | 01/06/2010 A 01/06/2015 | 01/02/2016 A 01/03/2016 | SAD |
ARTIGO 1º - CONCEDER “Licença Prêmio” aos funcionários abaixo relacionados com sua vigência conforme especificado.
ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos de acordo com a vigência especificado no período da licença, revogam-se as disposições em contrário.
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Poconé-MT, 01 de fevereiro de 2016
NILCE MARY LEITE (MEIRE ADAUTO)
Prefeita Municipal de Poconé