Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
DATA: 21 de junho de 2016
SÚMULA: Concede férias aos servidores públicos que especifica.
JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as disposições contidas no art. 104 e seguintes da Lei nº 254/1993, modificada pela Lei nº. 1735/2012, de 13 de novembro de 2012;
Considerando o Decreto nº. 200/2013, de 22 de outubro de 2013, que regulamenta a concessão e a remuneração das férias aos servidores públicos municipais, inclusive os nomeados em comissão;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias aos servidores públicos, conforme abaixo especificado:
Matricula | Nome | Cargo | Período aquisitivo inicial | Período aquisitivo final | Data Inicial Gozo | Data Retorno |
589 | ADAO FLORINDO RAMOS | MOTORISTA III | 04/05/2014 | 03/05/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6230 | ADRIANA IZIDRO BARBOSA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16/05/2011 | 15/05/2012 | 14/06/2016 | 03/07/2016 |
4287 | ALZIRA DE LIMA DIAS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 16/09/2013 | 15/09/2014 | 06/06/2016 | 25/06/2016 |
6727 | ANA PAULA DOMINGUES DO NASCIMENTO | GUARDA DE TRANSITO | 19/09/2014 | 18/09/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
5357 | ANDREA WALCZINSKI | ENFERMEIRO 40 HS | 12/03/2015 | 11/03/2016 | 15/06/2016 | 14/07/2016 |
10968 | ANTONIA MARIA NUNES | ASS. DEPTO DE ADMINISTR. TRIBUTARIA | 21/05/2014 | 20/05/2015 | 06/06/2016 | 15/06/2016 |
3090 | ANTONIO ANSELMO NUNES DA ROCHA | GARI | 05/04/2014 | 04/04/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8335 | APARECIDA DE FATIMA MORENO | ZELADOR | 01/08/2014 | 31/07/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
2336 | APARECIDO BORGES DE CARVALHO | MOTORISTA II | 12/06/2014 | 11/06/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6839 | ARILTON SMIDERLE | GUARDA DE TRANSITO | 03/10/2014 | 02/10/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
4212 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO | FISIOTERAPEUTA | 02/09/2012 | 01/09/2013 | 06/06/2016 | 25/06/2016 |
7413 | CASSIANI LEMOS DA SILVA | PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 38 HS | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 14/06/2016 | 13/07/2016 |
10366 | CELINA GONCALVES SAUCEDO | ZELADOR | 18/07/2014 | 17/07/2015 | 20/06/2016 | 29/06/2016 |
2084 | CELSO GREGUER | MOTORISTA II | 22/05/2014 | 21/05/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6174 | CESAR ALEXANDRE APRIGIO DA SILVA | FISCAL SANITARIO | 03/05/2015 | 02/05/2016 | 01/06/2016 | 20/06/2016 |
3113 | CESARIO DE JESUS OLIVEIRA | GARI | 10/05/2015 | 09/05/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10353 | CLEIDE DE OLIVEIRA MERCEDES | ZELADOR | 04/07/2014 | 03/07/2015 | 06/06/2016 | 05/07/2016 |
6544 | CLEIDE JANETE DA SILVA MENDO | TECNICO ADM EDUCACIONAL - ADMINISTRACAO ESCOLAR 40 HS | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7919 | CLEUSA MARTINS DE PAULO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 01/02/2015 | 31/01/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
4297 | CRISTIANO APARECIDO FERREIRA | PADEIRO | 13/09/2014 | 12/09/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7354 | DANIELE DA CRUZ CABRAL | TECNICO DE ENFERMAGEM | 01/08/2014 | 31/07/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10255 | DEBORA DA SILVA PEREIRA | SUPERV. DE DEPTO DE INFORMATICA | 02/05/2013 | 01/05/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8752 | DEOCLECIO RABELLO DE OLIVEIRA | COORDENADOR DE MANUTENCAO VIARIA | 02/01/2013 | 01/01/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
135 | EDILSON CUSTODIO | VIGIA | 30/07/2014 | 29/07/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7265 | EDIVALDO BEZERRA GAMA | OPERARIO BRACAL | 07/07/2014 | 06/07/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8703 | EDNA DA SILVA | TECNICO DE HIGIENE DENTAL | 12/11/2013 | 11/11/2014 | 21/06/2016 | 30/06/2016 |
32 | ELIANE APARECIDA FORMAGIO BRAZ | TECNICO EM CONTABILIDADE | 19/12/2012 | 18/12/2013 | 01/06/2016 | 20/06/2016 |
11119 | ELIANE APARECIDA STOLARSKI | AG COM SAUDE - PSF PARQUE DAS ARARAS | 03/10/2014 | 02/10/2015 | 01/06/2016 | 10/06/2016 |
4920 | ELIAS RIBEIRO PINHEIRO | OPERARIO BRACAL | 02/09/2012 | 01/09/2013 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8509 | EMERSON LUIZ DE LIMA | OPERARIO BRACAL | 11/08/2013 | 10/08/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6744 | EVANIO OLSZEWSKI | PROF. LIC. EM HISTORIA 38 HS | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10378 | FABIANA RODRIGUES BEZERRA | ZELADOR | 23/07/2014 | 22/07/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6510 | FABIO JUNHIOR DIAS | TECNICO ADM EDUCACIONAL - ADMINISTRACAO ESCOLAR 40 HS | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 14/06/2016 | 03/07/2016 |
10464 | FRANCIELLY FERNANDA DE OLIVEIRA | AG COM SAUDE - PSF VITORIA REGIA | 23/10/2014 | 22/10/2015 | 14/06/2016 | 13/07/2016 |
7864 | GABRIEL SILVA OLIVEIRA | VIGIA | 04/12/2013 | 03/12/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
4812 | GERALDO CAMPAGNARO | GUARDA DE TRANSITO | 11/08/2013 | 10/08/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
4896 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | OPERARIO BRACAL | 02/09/2014 | 01/09/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7611 | GILMARA ALBANO DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 01/12/2013 | 30/11/2014 | 01/06/2016 | 20/06/2016 |
10252 | GLAUCIA PRISCYLA ANDRADE | COORDENADOR DE EXPEDIENTES | 02/04/2012 | 01/04/2013 | 14/06/2016 | 03/07/2016 |
4300 | ILANA MARIA COELHO DA COSTA | ENFERMEIRO 40 HS | 16/09/2014 | 15/09/2015 | 15/06/2016 | 14/07/2016 |
7586 | ISMAEL DIAS | VIGIA | 01/09/2012 | 31/08/2013 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6779 | ITALO GUZZO NETO | ENGENHEIRO CIVIL | 16/09/2013 | 15/09/2014 | 01/06/2016 | 10/06/2016 |
5383 | JOANA ALVES DA ROCHA | ZELADOR | 10/03/2014 | 09/03/2015 | 20/06/2016 | 19/07/2016 |
9933 | JOCELI SOUZA FIGUEIREDO | AG COM SAUDE - PSF SAO CRISTOVAO | 01/02/2015 | 31/01/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8684 | JOEL ARANTES PEREIRA JUNIOR | FISCAL SANITARIO | 03/11/2014 | 02/11/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7712 | JOSE BORGES LEAL NETO | OPERARIO BRACAL | 02/05/2015 | 01/05/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
1287 | JOSE CORREIA DA SILVA | GARI | 19/01/2015 | 18/01/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
2875 | JOSE PEREIRA DA SILVA | GARI | 14/02/2013 | 13/02/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
2876 | JOSE RENATO GROTTO | ARQUITETO | 17/02/2013 | 16/02/2014 | 10/06/2016 | 19/06/2016 |
164 | JOSE VILMAR SCHU | OPERADOR DE PA-CARREGADEIRA | 15/01/2013 | 14/01/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8179 | JOSIEL BESSA DE SOUSA | OPERARIO BRACAL | 01/04/2014 | 31/03/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
11759 | JUAREZ RIBEIRO COSTA | ENGENHEIRO SANITARISTA | 01/06/2015 | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10456 | JULIA RIBEIRO | AG COM SAUDE - PSF MENINO JESUS | 16/10/2014 | 15/10/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
4905 | JURANDIR RUFINO | OPERARIO BRACAL | 03/09/2013 | 02/09/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
3094 | JUSSARA WOLHMUTH | FISIOTERAPEUTA | 03/04/2012 | 02/04/2013 | 01/06/2016 | 10/06/2016 |
11689 | KEILA DIAS DA COSTA | PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 30 HS | 06/05/2015 | 05/05/2016 | 14/06/2016 | 13/07/2016 |
9930 | LIA GLAUCIA XIMENES | AG COM SAUDE - PSF DR CARLOS SHOLTAO | 01/02/2014 | 31/01/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
2645 | LUCIA LAVA | PROF. LIC. EM MATEMATICA 38 HS | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 06/06/2016 | 15/06/2016 |
11653 | MAGALI REGINA TREVISOL ANTONIOLLI | PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 30 HS | 04/05/2015 | 03/05/2016 | 07/06/2016 | 06/07/2016 |
6116 | MARCIA ZANOLI BATISTELLA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 14/06/2016 | 23/06/2016 |
7857 | MARCIO GUARNIERI | FISCAL TRIBUTARIO | 21/11/2013 | 20/11/2014 | 01/06/2016 | 10/06/2016 |
5612 | MARIA ANTONIA PALHAO SILVA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 01/09/2014 | 31/08/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7877 | MARIA CRISPIM QUEIROZ SCHUENCK | ZELADOR | 07/01/2015 | 06/01/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10223 | MARILICE ABUCARMA RODRIGUES | ASSIST DEPTO DE GESTAO PESSOAL | 02/04/2014 | 01/04/2015 | 01/06/2016 | 10/06/2016 |
9983 | MARLEIDE DE LIMA SILVA LUCCA | AG COM SAUDE- PSF BOA ESPERANÇA | 01/02/2015 | 31/01/2016 | 06/06/2016 | 05/07/2016 |
9471 | MAURI ANTONIOLI | VIGIA | 10/12/2013 | 09/12/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6563 | MAURO PEREIRA DA SILVA | SEGURANCA | 11/08/2014 | 10/08/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10444 | MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA | AG COM SAUDE - PSF VITORIA REGIA | 29/10/2014 | 28/10/2015 | 14/06/2016 | 13/07/2016 |
4709 | MICHEL ROSSI ULIANO | FARMACEUTICO / BIOQUIMICO | 05/03/2015 | 04/03/2016 | 01/06/2016 | 18/06/2016 |
8724 | NEIVA LUCIANE DE OLIVEIRA SUSSAI | FISCAL SANITARIO | 10/12/2014 | 09/12/2015 | 15/06/2016 | 24/06/2016 |
4329 | NELSON URIO | MEDICO CLINICO GERAL 40 HS | 13/09/2010 | 12/09/2011 | 01/06/2016 | 10/06/2016 |
5324 | NEUZA BARBOSA DE ALMEIDA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 20/02/2015 | 19/02/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6295 | NILDO JOSE DE SOUZA | VIGIA | 02/08/2014 | 01/08/2015 | 06/06/2016 | 05/07/2016 |
672 | ONOFRE CARLOS DE OLIVEIRA | PINTOR DE OBRAS | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8883 | ORLEANS DE ARAUJO SILVA | GARI | 02/02/2014 | 01/02/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6875 | PAULA FRANCIELE ZWIRTES | ENFERMEIRO 40 HS | 01/11/2013 | 31/10/2014 | 01/06/2016 | 20/06/2016 |
7242 | PAULO LORENCAO | OPERARIO BRACAL | 03/07/2014 | 02/07/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
2030 | PEDRO ERMES DE SOUZA | VIGIA | 01/04/2015 | 31/03/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
11414 | PETERSON ROGERIO DE OLIVEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 17/12/2014 | 16/12/2015 | 14/06/2016 | 23/06/2016 |
7766 | RAQUEL AFONSO DE ARAUJO SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 10/08/2010 | 09/08/2011 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10875 | REBEKA VIEIRA | ASSESSOR JURIDICO (40 HS) | 05/03/2015 | 04/03/2016 | 06/06/2016 | 15/06/2016 |
7921 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | FONOAUDIOLOGO | 01/02/2014 | 31/01/2015 | 06/06/2016 | 05/07/2016 |
8096 | ROBSON FORTUNATO DA PALMA | AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL III | 18/02/2014 | 17/02/2015 | 16/06/2016 | 15/07/2016 |
8619 | ROSANGELA ROLA DOS SANTOS | ZELADOR | 04/09/2013 | 03/09/2014 | 15/06/2016 | 14/07/2016 |
6065 | ROSENEIDE VIEIRA PINHO MARTINS | AUXILIAR DE NUTRICAO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
10486 | RUBIANKELLY DA CRUZ CARDOSO ALVES | AG COM SAUDE - PSF JARDIM PRIMAVERAS | 04/12/2014 | 03/12/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7926 | RUTI SILVA | ZELADOR | 11/02/2013 | 10/02/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
4988 | SAMUEL DE SOUSA VIEIRA | FISCAL DE OBRAS | 05/11/2013 | 04/11/2014 | 14/06/2016 | 23/06/2016 |
8404 | SANDRA APARECIDA DA COSTA | PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 30 HS | 01/08/2014 | 31/07/2015 | 14/06/2016 | 13/07/2016 |
689 | SANTO AISSA | MOTORISTA II | 16/08/2011 | 15/08/2012 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
4333 | SARAI DE OLIVEIRA | AGENTE DE SERVICOS DE SAUDE | 02/09/2014 | 01/09/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7266 | SAVIO BARD | TECNICO DE ENFERMAGEM | 07/07/2014 | 06/07/2015 | 10/06/2016 | 19/06/2016 |
10186 | SILVANA BARROS FERREIRA DA CUNHA | ASSISTENTE SOCIAL | 05/03/2014 | 04/03/2015 | 20/06/2016 | 29/06/2016 |
26 | SILVANA CECATTO FURQUIM PEREIRA | FISCAL TRIBUTARIO | 04/05/2013 | 03/05/2014 | 14/06/2016 | 03/07/2016 |
2777 | SILVANA CLERIA PICCOLI | PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 20 HS | 01/03/2014 | 28/02/2015 | 06/06/2016 | 15/06/2016 |
11971 | SILVANA CLERIA PICCOLI | PROF. LIC. EM PEDAGOGIA 20 HS | 14/02/2014 | 13/02/2015 | 06/06/2016 | 15/06/2016 |
8694 | SILVANA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 11/11/2014 | 10/11/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
8624 | SIRLEI RODRIGUES DE CASTILHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 05/06/2016 | 24/06/2016 |
4883 | SOLANGE DOMINGOS DE OLIVEIRA | OPERARIO BRACAL | 02/06/2015 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 01/07/2016 |
4352 | SONIA REGINA GONCALVES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 11/11/2014 | 10/11/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
2952 | VALDIR PEREIRA DA COSTA | LUBRIFICADOR | 17/02/2012 | 16/02/2013 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
7309 | VALDIR PEREIRA DA FRANCA | OPERARIO BRACAL | 12/07/2014 | 11/07/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
6072 | VALTER DOMINGUES | MOTORISTA III | 04/04/2013 | 03/04/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
5032 | VANUSA APARECIDA SERPA MARTINELLI | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 02/12/2014 | 01/12/2015 | 01/06/2016 | 10/06/2016 |
7789 | VERA LUCIA FERREIRA DE BRITO | AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL II | 04/09/2014 | 03/09/2015 | 14/06/2016 | 23/06/2016 |
4348 | VERENA CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO | FISIOTERAPEUTA | 02/09/2014 | 01/09/2015 | 06/06/2016 | 25/06/2016 |
11702 | WAGNER LUIZ DE SOUZA BURIOLLA FILHO | TECNICO ADM EDUCACIONAL - ADMINISTRACAO ESCOLAR 40 HS | 06/05/2015 | 05/05/2016 | 06/06/2016 | 05/07/2016 |
7236 | WALDIR SOARES | OPERARIO BRACAL | 06/07/2013 | 05/07/2014 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
2511 | WILSON ANICETO ROCHA | OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS | 12/06/2014 | 11/06/2015 | 01/06/2016 | 30/06/2016 |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 21 de junho de 2016.
JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal