Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
A SENHORA NILCE MARY LEITE, PREFEITA MUNICIPAL DE POCONÉ, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
ARTIGO 1º - CONCEDER “Férias” aos funcionários abaixo relacionados com seus períodos aquisitivos, período de férias e lotações.
MAT. | NOME | PERIODO AQUISITIVO | PERIODO FÉRIAS | SECRETARIA |
1140 | ADENIL NASCIMENTO DE MORAES – CPF: 019.947.021-92 | 17/05/2014 A 17/05/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
1037 | AGRICI IZALTINA DA CONCEIÇÃO – CPF: 005.310.401-35 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
460 | ALENIR GONÇALINA FERREIRA- CPF: 956.391.521-68 | 28/03/2014 A 28/03/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
1755 | ALEXANDRE GERMANO MUNIZ – CPF: 047.771.861-21 | 01/09/2014 A 01/09/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SINFRA |
1546 | ATAIDE GUIA DE ARRUDA – CPF: 920.952.911-15 | 01/09/2013 A 01/09/2014 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
732 | BENEDITA VICENCIA DUARTE E SILVA – CPF: 172.520.241-72 | 01/10/2014 A 01/10/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SPAF |
930 | EDINA APARECIDA VILELA – CPF: 288.432.401-10 | 16/03/2014 A 16/03/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
1057 | ELZA JESUS MARQUES DE AMORIM – CPF: 003.281.931-51 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
938 | ELENY ROSA DA SILVA – CPF: 667.776.821-04 | 16/03/2015 A 16/03/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
721 | ERLAETE VICENCIA ARRUDA – CPF: 786.744.841-15 | 01/09/2012 A 01/09/2013 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
399 | ERNESTO HILARIO DA SILVA – CPF: 522.423.231-72 | 01/06/2015 A 01/06/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
16 | EVANIEL ROSARIA ALVES DE ALMEIDA LOBO – CPF: 362.369.341-34 | 08/04/2014 A 08/04/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEAD |
1527 | GONÇALINA DE ARRUDA – CPF: 550.822.891-87 | 01/09/2012 A 01/09/2013 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
2630 | HERCULES MUSSULINE SARUBBI – CPF 172.525.551-00 | 12/05/2015 A 12/05/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | PODER EXECUTIVO |
465 | IZAMIL DA CONCEIÇÃO GONÇALVES NETO – CPF: 786.850.011-53 | 03/02/2015 A 03/02/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
1065 | IRINA APARECIDA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO- CPF: 014.591.681-27 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
418 | JOSE MARIA ELIAS – CPF: 523.044.691-91 | 01/03/2012 A 01/03/2013 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SINFRA |
1124 | JOÃO LOCIDONIO GUIMARÃES – CPF: 137.908.891-72 | 17/05/2015 A 17/05/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
1024 | LEANDRO DE OLIVEIRA MARIANO – CPF: 017.792.871-94 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
76 | LUCILA GONÇALVES DE ARRUDA – CPF: 361.829.401-82 | 21/05/2013 A 21/05/2014 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEAD |
145 | LUIZ ALBERTO BRENNER – CPF: 387.681.869-91 | 01/05/2013 A 01/05/2014 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
385 | MARIA EDVIRGES DA SILVA – CPF: 229.752.091-34 | 01/03/2015 A 01/03/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
935 | MARIA GRACIELE DE MORAES COLETRO – CPF: 025.538.371-19 | 16/03/2015 A 16/03/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
1081 | MARIA HELENA DO CARMO – CPF: 969.151.531-87 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
1835 | MARIANE CRISTINA PIZOTO E SILVA – CPF: 028.507.921-28 | 14/05/2014 A 14/05/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SINFRA |
107 | MARISELMA RODRIGUES DE CAMPOS – CPF: 844.326.591-49 | 01/03/2015 A 01/03/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
157 | NILDA CARVALHO DE OLIVEIRA – CPF: 362.918.381-68 | 05/06/2014 A 05/06/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
1786 | ODINEY DE MORAES – CPF: 887.201.101-97 | 01/02/2014 A 01/02/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
1093 | OLANDA GUIA DE SOUZA – CPF: 800.790.831-53 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
1030 | OLENE MARTINHA DE SOUZA – CPF: 855.048.661-20 | 02/04/2014 A 02/04/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
1448 | PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA LOBO – CPF: 849.843.681-87 | 01/06/2015 A 01/06/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SPAF |
1452 | ROSELMA MARIA DE OLIVEIRA DENIZ – CPF: 943.269.321-04 | 01/06/2014 A 01/06/2015 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | PODER EXECUTIVO |
1102 | ROSIMARY ANTONIA DE ALMEIDA – CPF: 017.336.371-76 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
1105 | SIDENI SOUZA GOMES DOS SANTOS – CPF: 805.288.481-00 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SESA |
313 | TEREZA LUCIA SANTOS CARMO – CPF: 420.324.311-49 | 01/02/2015 A 01/02/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEDUC |
118 | VICENTE GOMES DA SILVA – CPF: 209.385.271-34 | 02/04/2015 A 02/04/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SPAF |
527 | VICENTE LIDIO DOS SANTOS – CPF: 181.571.221-04 | 02/01/2015 A 02/01/2016 | 01/06/2016 A 30/06/2016 | SEAD |
ARTIGO 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, de acordo com a vigência especificada no período das férias, revogam-se as disposições em contrário.
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Poconé-MT, 01 de junho de 2016
NILCE MARY LEITE (MEIRE ADAUTO)
Prefeita Municipal de Poconé.