Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 18 de Setembro de 2024, de número 4.573, está disponível.
De 06 de dezembro de 2016.
Aprova escala de férias dos servidores da Secretaria de Obras e Viação Publica.
Evaldo Osvaldo Diehl, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E
Art. 1º – Aprovar para fins do disposto no artigo 69,§2º, da Lei Complementar n° 028/2002, de 23 de dezembro de 2002, a Escala de férias do Servidores da Secretaria de Obras para o exercio de 2017, assim discriminadas:
SERVIDOR: | PERIODO AQUISITIVO: | PERIODO DE GOZO: |
Adão Ivo Moitozo | 03/08/2014-02/08/2015 03/08/2015-02/08/2016 | 03/09/2017-02/10/2017 03/10/2017-02/11/2017 |
Adão Juarez da Costa | 03/01/2014-02/01/2015 03/01/2015-02/01/2016 | 01/02/2017-03/03/2017 04/03/2017-02/04/2017 |
Alexandre Laercio Facione | 01/09/2011-01/09/2012 | 01/12/2017-30/12/2017 |
Aline da Silva Grespan | 19/10/2015-18/10/2016 | 01/04/2017-15/04/2017 (15 dias) 01/08/2017-15/08/2017 (15 dias) |
Andre Luiz Machado | 25/01/2014-24/01/2015 | 02/02/17-03/03/2017 |
Antonio Alves Feitosa | 21/02/2013-20/02/2014 21/02/2014-20/02/2015 | 01/02/2017-02/03/2017 04/03/2017-02/04/2017 |
Antonio Alves Gama | 24/08/2013-23/08/2014 24/08/2014-23/08/2015 | 02/02/2017-03/03/2017 04/03/2017-02/04/2017 |
Claudionir Inacio de Melo | 02/01/2014-01/01/2015 02/01/2015-01/01/2016 | 02/02/2017-03/03/2017 04/03/2017-02/04/2017 |
Devair Garcia do Nascimento | 19/10/2015-18/10/2016 | 01/12/2017-30/12/2017 |
Dilceu Paulo dos Santos Costa | 15/10/2015-14/10/2016 | 01/02/2017-03/03/2017 |
Elemar Eberhart | 22/01/2015-21/01/2016 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Emivaldo P de Alencar | 31/01/2014-30/01/2015 31/01/2015-30/01/2016 | 01/08/2017-30/08/2017 20/12/2017-19/01/2018 |
Ernani Luiz Muller | 02/04/2015-01/04/2016 | 01/07/2017-30/01/2017 |
Eroni Nilo Tieppo | 01/02/2014-31/01/2015 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Glaudinei Gualberto Alves | 22/01/2012-21/01/2013 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Ildo Scapini | 02/02/2015-01/02/2016 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Jailton Luiz Lima | 16/01/2014-15/01/2015 | 01/02/2017-03/03/2017 |
Jair José Milane | 24/08/2013-23/08/2014 | 01/03/2017-30/03/2017 |
Jair Maciel dos Santos | 08/08/2014-07/08/2015 | 01/09/2017-30/09/2017 |
Jesus do prado | 08/08/201/5-07/08/2016 | 01/07/2017-30/07/2017 |
João Aparecido | 16/08/2015-15/08/2016 | 01/06/2017-30/06/2017 |
João Paulo da Costa Scapini | 01/04/2015-30/03/2016 | 01/06/2017-30/06/2017 |
João Venancio Muller | 20/06/2014-19/06/2015 | 02/02/2017-03/03/2017 |
Joaquim Feitosa dos Santos | 30/01/2015-29/01/2016 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Joinilson Anunciação Almeida | 31/01/2015-30/01/2016 | 02/02/2017-03/02/2017 |
José do Prado | 25/01/2015-24/01/2016 | 03/04/2017-02/05/2017 |
José Stefanik | 22/01/2016-21/01/2017 | 01/04/2017-30/04/2017 |
Juarez Luiz dos Santos | 08/02/2015-07/08/2016 | 08/08/2017-07/09/2017 |
Luiz Feitosa dos Santos | 04/02/2015-03/02/2016 | 01/09/2017-30/09/2017 |
Marcelo Melo dos santos | 25/02/2015-24/02/2016 | 01/05/2017-30/05/2017 |
Marciano Mendes de Oliveira | 19/10/2015-18/10/2016 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Mauricio Pereira Brilhante | 01/10/2015-30/09/2016 | 01/09/2017-30/09/2017 |
Nadir José Trentin | 20/07/2015-19/07/2016 | 20/07/2017-19/08/2017 |
Nicomedes Alvenaz | 23/01/2014-22/01/2015 | 02/02/2017-03/03/2017 |
Noé Gonçalves Carvalho | 16/08/2014-15/08/2015 | 01/09/2017-30/09/2017 |
Oscar dos Santos Oliveira Cruz | 31/03/2015-30/03/2016 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Osorio Rodrigues de Souza | 16/08/2012-15/08/2013 | 01/10/2017-30/07/2017 |
Paulo Apociano Cruz | 11/09/2015-10/09/2016 | 02/05/2017-31/05/2017 |
Ricardo Locatelli dos Santos | 03/11/2015-02/11/2016 | 01/09/2017-30/09/2017 |
Samuel Luiz Hepp | 24/08/2014-23/08/2015 | 01/02/2017-03/03/2017 |
Sebastião Feitosa dos Santos | 19/10/2013-18/10/2014 | 04/04/2017-03/05/2017 |
Sebastião Pereira Lima | 01/04/2015-31/03/2016 | 01/07/2016-30/07/2016 |
Sergio Matte | 06/09/2014-05/09/2015 | 01/12/2017-30/12/2017 |
Valderlan Casseano Sobrinho | 15/02/2016-14/02/2017 | 01/12/2017-30/12/2017 |
Valderson Damaceno de Oliveira | 22/02/2013-21/02/2014 | 01/07/2017-30/07/2017 |
Valdomiro dos Santos | 03/04/2014-02/04/2015 03/04/2015-02/04/2016 | 01/02/2017-03/03/2017 04/03//2017-03/04/2017 |
Vera Lucia Bezerra | 24/08/2015-23/08/2016 | 01/06/2017-30/06/2017 |
Welligton Gomes Rosa | 03/08/2014-02/08/2015 03/08/2015-02/08/2016 | 01/06/2017-30/06/2017 02/07/2017-31/07/2017 |
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação ou afixação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso em 06 de dezembro de 2016.
Evaldo Osvaldo Diehl
Prefeito Municipal.