Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 24 de Setembro de 2024, de número 4.577, está disponível.
Concede férias referente ao mês de março de 2017, aos servidores públicos que especifica, e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais exaradas no art. 51, incisos I, combinado com o art. 95, inciso II da Lei Orgânica do Município, e
R E S O L V E:
Art. 1° - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias aos servidores abaixo nominados, relativo ao período aquisitivo que menciona como segue:
NOME | CARGO | PERÍODO AQUISITIVO | PERÍODO DE GOZO | RETORNO |
AGENILDES SOUZA SENA | INSPETOR DE ALUNO | 03/03/2016 a 03/03/2017 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
ANTÔNIO NUNES OURIVES FILHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 03/11/2014 a 03/11/2015 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 02/03/2016 a 02/03/2017 | 09/03/2017 a 28/03/2017 | 29/03/2017 |
CINTIA RODRIGUES DA SILVA | JARDINEIRO | 03/07/2015 a 03/07/2016 | 07/03/2017 a 05/04/2017 | 06/04/2017 |
CLEIDIANE DE SOUZA DIAS | AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 05/10/2015 a 05/10/2016 | 13/03/2017 a 02/04/2017 | 03/04/2017 |
DANIELLA NOGUEIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 22/01/2015 a 22/01/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
DARCIO LEANDRO RIBEIRO | MOTORISTA | 01/09/2015 a 01/09/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
PELEN CARINA PEREIRA ORMUND | ENFERMEIRA | 26/08/2015 a 26/08/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
ELENICE SOARES VELASCO | PROFESSOR II | 01/03/2014 a 01/03/2015 | 11/02/2017 a 12/03/2017 | 13/03/2017 |
ELIANE MORAIS DE BRITO SILVA | ALMOXARIFE | 04/03/2016 a 04/03/2017 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
ELOENIR SOARES DE SOUZA | RECEPCIONISTA | 27/02/2015 a 27/02/2016 | 07/03/2017 a 05/04/2017 | 06/04/2017 |
FELIPE DOMICIANO LEMOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03/12/2015 a 03/12/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
HELENA MARIA MGNI ARAUJO | ENFERMEIRA | 10/02/2015 a 10/02/2016 | 06/03/2017 a 04/04/2017 | 05/04/2017 |
JANETE DORNEL PEREIRA A. DE JESUS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 04/02/2015 a 04/02/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
JHONATAN DOS SANTOS CARVALHO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 13/09/2015 a 13/09/2016 | 29/03/2017 a 27/04/2017 | 28/04/2017 |
JORDANNI DE SOUZA MOURA VILELA MACHADO | PROFESSOR II | 25/02/2016 a 25/02/2017 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
JOSENEIDE DA SILVA MARCELINO | AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 21/07/2015 a 21/07/2016 | 03/03/2017 a 01/04/2017 | 02/04/2017 |
JOSMAR FERREIRA DA COSTA | FARMACÊUTICO | 02/04/2015 a 02/04/2016 | 13/03/2017 a 11/04/2017 | 12/04/2017 |
JULIANO PONTES | GUARDA | 27/02/2015 a 27/02/2016 | 03/03/2017 a 01/04/2017 | 02/04/2017 |
JUNIMARCIA PARREIA DA SILVA | RECEPCIONISTA | 22/01/2016 a 22/01/2017 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
LINDINAURA SILVA LINS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 22/10/2015 a 22/10/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
LUCIANE MORAES BARBOSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 31/01/2016 a 31/01/2017 | 02/03/2017 a 31/03/2017 | 01/04/2017 |
LUIZ ANTÔNIO CABRAL DA COSTA | ENCARREGADO DE CONTABILIDADE | 29/04/2013 a 29/04/2014 | 31/03/2017 a 29/04/2017 | 30/04/2017 |
MARIA APARECIDA CAMPOS NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 11/01/2016 a 11/01/2017 | 03/03/2017 a 01/04/2017 | 02/04/2017 |
MARLENE LUCIA PERERIA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 02/04/2012 a 02/04/2013 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
NELY SEVERINO | GARI | 11/03/2015 a 11/03/2016 | 03/03/2017 a 01/04/2017 | 02/04/2017 |
NIVALDO FERNANDES DOS REIS | PROFESSOR II | 03/02/2014 a 03/02/2015 | 20/03/2017 a 19/04/2017 | 20/04/2017 |
OSMAR OLIVEIRA | GUARDA | 10/09/2014 a 10/09/2015 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
PEDRO CRISTIANO RODRIGUES | MOTORISTA | 02/04/2015 a 02/04/2016 | 03/03/2017 a 01/04/2017 | 02/04/2017 |
SENILDO PEREIRA BORGES | FISCAL DE OBRAS E POSTURA | 13/01/2016 a 13/01/2017 | 02/03/2017 a 31/03/2017 | 01/04/2017 |
VALDECI DO CARMO DE ALMEIDA | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10/02/2016 a 10/02/2017 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
VANDERLEIA SOUZA DA SILVA | MONITOR DE ESPORTES | 04/03/2015 a 04/03/2016 | 02/03/2017 a 31/03/2017 | 01/04/2017 |
WAGNER PORTO DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 11/09/2015 a 11/09/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
ZILMAR DE CASTRO RODRIGUES | AGENTE DE SAÚDE | 05/04/2015 a 05/04/2016 | 01/03/2017 a 30/03/2017 | 31/03/2017 |
ZIRALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | MOTORISTA | 16/02/2016 a 16/02/2017 | 07/03/2017 a 05/04/2017 | 06/04/2017 |
Art. 2° - Caberá aos órgãos competentes do Poder Executivo, as providências pertinentes, de acordo com a legislação em vigor, inclusive quantos aos procedimentos orçamentários e financeiros.
Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira-MT., 01 de março de 2017.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal