Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 23 de Setembro de 2024, de número 4.576, está disponível.
“Dispõe sobre a concessão do benefício”
“AUXÍLIO-DOENÇA”
A Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT - PREVIVAG, TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 2.719/04, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício de Auxílio Doença, com base no Art. 15 da Lei 2.719/04, aos seguintes servidores:
1. ANA AUGUSTA DA SILVA, efetiva no cargo de Merendeira, lotado na Sec. de Educação Municipal, de 15/10/2015 até 03/11/2015.2. ANA AUGUSTA DA SILVA, efetiva no cargo de Merendeira, lotado na Sec. de Educação Municipal, de 05/11/2015 até 04/12/2015.
3. ALENIR MARIA DA COSTA, efetiva no cargo Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Sec. de Educação , de 09/11/2015 até 08/12/2015.
4. ALEXANDRINA CONCEIÇÃO, efetiva no cargo de Merendeira, lotada na Sec. de Educação, de 29/10/2015 até 11/01/2016.
5. ANA ALICE DA SILVA E SILVA, efetiva no cargo de Professora, lotada na Sec. De Educação, 16/11/2015 até 15/12/2015. Matricula Nº002489
6. ANA ALICE DA SILVA E SILVA, efetiva no cargo de Professora, lotada na Sec. De Educação, 16/11/2015 até 15/12/2015. Matricula Nº082029
7. ANA LUCIA DE BARROS, efetiva no cargo de Agente Administrativo, lotada na Sec. De Saúde, 10/11/2015 até 08/01/2016.
8. BERENICE DE ALMEIDA, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Sec. da Educação de 23/10/2015 até 21/11/2015.
9. BERNADETE DE ALMEIDA S. DUTRA, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Sec. de Educação, de 27/10/2015 até 24/12/2015.
10. CARLA REGINA SOARES, efetiva no cargo de Técnica de Nível Superior, matricula Nº 006655, lotada na Sec. de Educação, de 22/10/2015 até 18/04/2016.
11. CARLA REGINA SOARES, efetiva no cargo de Professora, matricula Nº 006654, lotada na Sec. de Educação, de 22/10/2015 até 18/04/2016.
12. CLARICE EUGENIA MACIEL DE CAMPOS, efetiva no cargo de professora, lotado na Sec. do Educação, de 10/11/2015 até 29/11/2015.
13. CRISTINA MARINHO TEIXEIRA, efetiva no cargo de professora, matricula nº 009188,lotada na Sec. de Educação, de 24/10/2015 até 15/02/2016.
14. CRISTINA MARINHO TEIXEIRA, efetiva no cargo de professora, matricula nº 009189,lotada na Sec. de Educação, de 24/10/2015 até 15/02/2016.
15. CREUZA PEREIRA ARAÚJO, efetiva no cargo de Agente de Desenvolvimento Ed. Social Telefonista, lotada na Sec. de Sec. De administração, de 16/10/2015 até 14/12/2015.
16. CID CAMACHO JUNIOR, efetivo no cargo de Guarda Municipal, lotada na Sec. da Guarda Municipal, de 31/10/2015 até 29/11/2015.
17. CLEIDIMAR NEVES DE SOUZA efetiva no cargo de professora, lotada na Sec. Educação 30/10/2015 até 27/01/2016.
18. CONCEIÇÃO GONÇALINA DA S. E LIMA, efetiva no cargo de Técnico Desenvolvimento Infantil, lotada na Sec. de Educação, de 09/11/2015 até 05/02/2016.
19. DEVANIR DE AGUIAR SILVA, efetiva no cargo de Agente de Comunitário de Saúde, lotado na Sec. de Saúde, de 11/10/2015 até 09/11/2015.
20. DELMA LETICIA SILVA MORAES, efetiva no cargo de Merendeira, lotada na Sec. Educação, de 09/10/2015 até 07/12/2015.
21. DILMA PEREIRA DE AMORIM, efetiva no cargo de Técnico Administrativo Educacional, lotada na Sec. de Educação , de 04/11/2015 até 03/12/2015.
22. DEODATO LÚCIO DA FONSECA, efetivo no cargo de Professora, lotada na Sec. de Educação , de 29/10/2015 até 17/11/2015.
23. EDIMAR QUEIROZ DA SILVA, efetiva no cargo de Agente Segurança e Manutenção, lotada na Sec. de Educação , de 12/11/2015 até 06/12/2015.
24. EDNA REGINA MARCOSKI DA SILVA, efetiva no cargo de Técnico Administrativo Educacional, lotada na Sec. de Educação , de 08/10/2015 até 27/10/2015.
25. EDNA REGINA MARCOSKI DA SILVA, efetiva no cargo de Técnico Administrativo Educacional, lotada na Sec. de Educação , de 27/10/2015 até 25/11/2015.
26. EDIVALDO LUCIO DE AGUIAR, efetivo no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Sec. de Assistência Social , de 10/11/2015 até 09/12/2015.
27. ELZA MARIA DA SILVA BREKENFELDES, efetiva no cargo de Merendeira, lotada na Sec. da Educação , de 07/11/2015 até 06/12/2015.
28. ELIAS VITOR DA SILVA, efetivo no cargo de Fiscal Municipal, lotada na Sec. de Saúde, de 23/10/2015 até 20/01/2016.
29. ECIO ANTONIO VAZ, efetiva no cargo de Agente Segurança e Manutenção, lotada na Sec. de Educação, de 02/10/2015 até 31/10/2015.
30. ESTEVINA VERGINIA DE ARAÚJO, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Sec. de Educação de 04/11/2015 até 02/01/2016.
31. ELIANA SILVA ALVES BARBOSA, efetiva no cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional, lotada na Sec. Educação, de 05/11/2015 até 02/02/2016.
32. ELIZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, efetiva no cargo de Professora, lotada na Sec. de Educação, de 09/10/2015 até dia 22/11/2015.
33. EVANICE DE OLIVEIRA, efetiva no cargo de Agente de Segurança e Manutenção, lotada na Sec. de Administração, de 13/10/2015 até 10/01/2016.
Data de sua publicação, com efeitos a partir da sua concessão.
Várzea Grande-MT, 26 de Novembro de 2015.
Terezinha J. R. Milani
Presidente Do PREVIVAG