Todas edições
Visualize e busque todas as edições.
VejaA edição assinada digitalmente de 20 de Setembro de 2024, de número 4.575, está disponível.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1.º - Efetuar o afastamento de férias para o mês de janeiro de 2022, aos servidores públicos municipais, conforme relacionados no quadro abaixo:
:
NOME | ADMISSÃO | PERÍODO AQUISITIVO | PERÍODO DE GOZO |
ALBERTO EVERALDO DA SILVA | 07/02/2003 | 07/02/2020 á 06/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
AMANDA PIRES CARLETO | 11/05/2020 | 11/05/2020 á 10/05/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
AMARILDA ROSA DE SANTANA SILVA | 31/03/2003 | 08/01/2020 á 07/01/2021 | 03/01/2022 a01/02/2022 |
ANA LUCIA FERREIRA CHAVES | 01/03/1995 | 01/03/2020 á 28/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
ANTONIO CESAR FERREIRA | 05/01/2021 | 05/01/2021 á 04/01/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA | 07/02/2003 | 07/02/2020 á 06/02/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
BENACY BERNARDES DA COSTA | 14/07/2006 | 14/07/2020 á 13/07/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
CATARINO MENDES FERREIRA | 14/07/2006 | 14/07/2019 á 13/07/2020 | 03/01/2022 A 15/01/2022 |
CHRISCIANY MORAES PEREIRA FRANÇA | 17/10/2006 | 17/10/2020 à 16/10/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
CRISLAINE DOS SANTOS FERRAREZI | 29/12/2011 | 29/12/2020 á 28/12/2021 | 17/01/2020 á 28/12/2021 |
DALVAN NONATO ALVES | 23/09/2011 | 23/09/2020 á 22/09/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
DIVINA DE OLIVEIRA SOUZA | 31/07/2006 | 31/07/2021 a 30/07/2022 | 3/01/2022 a 01/02/2022 |
DOMINGOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | 14/06/1996 | 20/06/2020 à 19/06/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
DORVALINO AMÂNCIO DA SILVA | 03/07/1991 | 03/07/2020 á 02/07/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
DULCINEIA XAVIER DE LIMA | 17/10/2006 | 17/10/2018 á 16/10/2019 | 17/01/2022 a 15/02/2022 |
ÉDIO CESÁRIO DOS SANTOS | 01/08/1995 | 04/05/2021 a 03/05/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
ELDO PEREIRA DOS SANTOS | 03/08/1994 | 03/02/2020 á 02/02/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
ELISEU ALVES DA CRUZ | 10/02/2004 | 10/02/2019 á 09/02/2020 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
ELISMAR ALECRIM DE OLIVEIRA | 01/08/2006 | 08/08/2020 á 07/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
ENIO GONÇALVES DA SILVA | 01/10/1995 | 03/07/2020 á 02/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
ETENOGONIO JAKS MOREIRA DIAS | 25/08/2011 | 25/08/2020 á 24/08/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
EXPEDITO MELO ALVES | 01/09/1994 | 01/09/2020 á 31/08/2021 | 30/12/2022 a 28/01/2022 |
FABIANE LOPES DE CASTRO PRADO | 02/04/2009 | 02/04/2021 a 01/04/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
FRANCIANE DA SILVA | 03/08/2012 | 03/08/2020 a 02/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
GIVANILDA ROSA DE SANTANA SARDINHA | 01/08/2011 | 01/08/2020 à 31/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
GLETE APARECIDA DE SOUZA VOLPATO | 12/02/2007 | 12/02/2020 á 11/02/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
GUSTAVO DOMINGUES BAVILONI | 01/08/2006 | 01/08/2020 á 31/07/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 |
HUDSON RICARDI MIRANDA DE ARRUDA | 01/09/2011 | 21/04/2021 a 20/04/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
ISABEL DOS SANTOS CAPELLETTI | 09/11/2011 | 09/11/2020 a 08/11/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
ISAIAS SOARES DE SOUZA | 12/02/2003 | 21/10/2020 a 20/10/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
JAKELAINE GREGORIO AFONSO | 21/08/2006 | 21/08/2021 a 20/08/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
JOÃO ANDRADE JUNIOR | 01/03/1995 | 01/02/2021 a 31/01/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
JOÃO CESÀRIO NETO | 15/05/1990 | 15/05/2020 á 14/05/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
JOÃO EDMUNDO FARIA DOS SANTOS | 01/05/1995 | 13/08/2021 a 12/08/2022 | 10/01/2022 a 24/01/2022 |
JOELMA SOARES BELIATO | 10/08/2011 | 10/08/2020 á 09/08/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
JUAREZ RODRIGUES DOS REIS | 23/07/2009 | 23/07/2019 á 22/07/2020 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
JULIANA GONÇALVES DA COSTA RODRIGUES | 04/11/2019 | 04/11/2019 á 03/11/2020 | 03/01/2022 a 17/01/2021 |
JUVENAL LEITE | 29/08/2011 | 29/08/2020 á 28/08/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
KEILA SABRINA CORREA ZAGO | 02/12/2013 | 02/12/2019 à 01/12/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
LEANDRO PINHEIRO BOLONHA | 31/07/2006 | 31/07/2019 à 30/07/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
LEILA LUIZ BICALHO | 03/08/2011 | 03/08/2021 a 02/08/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
LEOCIDIO SILVA SANTOS | 07/02/2003 | 07/02/2020 á 06/02/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
LINDINALRA DE OLIVEIRA SOUZA MARQUEZINI | 01/08/2006 | 01/08/2019 à 31/07/2020 | 03/01/2022 a 17/01/2022 |
LINDINALVA DE SOUZA ANDRADE | 01/02/1995 | 01/02/2020 a 31/01/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 |
LINDINALVA DE SOUZA ANDRADE | 31/07/2006 | 31/07/2020 a 30/07/2021 | 10/01/2022 a 24/01/2022 |
LUCIA DE MIRANDA MORAES ANDRADE | 27/09/2011 | 27/09/2020 á 26/09/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
LUCIANA LINA DE BARROS CHAVES | 03/08/2007 | 13/02/2020 a 12/02/2021 | 25/01/2022 a 08/02/2022 |
LUCINDA RODRIGUES DA BOA MORTE | 15/03/2013 | 15/03/2018 à 14/03/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
LUZINETE OLIVEIRA VIEIRA JANUÁRIO | 02/05/2018 | 02/05/2020 á 01/05/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
MARCIA MARIA PESTILLE DE CARVALHO | 01/08/2006 | 01/08/2020 á 31/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
MARIA APARECIDA SILVA RODRIGUES | 26/01/2021 | 26/01/2021 a 25/01/2022 | 03/01/2022 a 17/01/2022 |
MARIA MADALENA DE BARROS | 31/07/2006 | 31/07/2021 a 30/07/2022 | 10/01/2022 a 08/02/2022 |
MARIA SÔNIA DA SILVA PEREIRA | 02/05/2018 | 02/05/2020 à 01/05/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | 02/04/2012 | 02/04/2021 a 01/04/2022 | 11/01/2022 a 09/02/2022 |
MARILIN SILVA DE ALBUQUERQUE | 06/07/2009 | 06/07/2018 á 05/07/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
MAYSA DIVINA ODA UMEBARA | 25/07/2011 | 25/07/2020 à 24/07/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
MILAYNE GONÇALVES ALCANTARA E ADRIANI | 11/12/2012 | 11/12/2020 à 11/12/2021 | 03/01/2022 a 02/01/2022 |
MILENA GONCALVES DE ALCANTARA | 31/07/2006 | 01/11/2020 a 31/10/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
NELSON RAMOS DE ANDRADE | 01/03/1995 | 01/03/2021 a 28/02/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
OSMAR FERREIRA CABRAL | 01/10/1992 | 01/10/2020 á 30/09/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
RAFAEL PINHEIRO RODRIGUES | 22/08/2011 | 22/08/2020 á 21/08/2021 | 01/01/2022 a 03/02/2022 |
RAFAELA FELICIANI TREVISAN | 07/08/2006 | 07/08/2020 à 06/08/2021 | 10/01/2022 a 25/12/2022 |
ROBERTO JOÃO SABIONI JUNIOR | 01/07/1996 | 21/01/2020 á 20/01/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
RÚBIA DE OLIVEIRA RODRIGUES E SOARES | 15/05/2019 | 15/05/2020 à 14/05/2021 | 24/01/2022 a 22/02/2022 |
SANDRA ROSA CAMPOS | 13/01/2021 | 13/01/2021 á 12/01/2022 | 17/01/2022 a 31/01/2022 |
SEBASTIAO BARBOSA DE MELO | 07/04/2009 | 07/04/2019 à 06/04/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
SELMA BATISTA DE BRITO OLIVEIRA | 04/09/2006 | 04/09/2020 à 03/09/2021 | 10/01/2022 a 08/02/2022 |
SIMONE PIRES SALOMÉ | 02/12/2011 | 02/12/2020 a 01/12/2021 | 03/01/2021 a 02/02/2022 |
VALDECIR CARLOS BERALDO | 17/02/2003 | 17/02/2020 á 16/02/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
VALERIA FERREIRA LIMA | 05/09/2011 | 05/09/2020 a 04/09/2021 | 21/12/2021 a 19/01/2022 |
VANILSA DA SILVA | 08/08/2011 | 08/08/2020 á 07/08/2021 | 03/01/2022 á 01/02/2022 |
VANILTON SOARES DE SOUZA | 26/09/2011 | 26/09/2019 á 25/09/2020 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
VINICIUS FELIPE NOGUEIRA | 19/03/2012 | 19/03/2018 a 18/03/2019 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
WANIA BARBOSA BERTÚLIO | 10/01/2020 | 10/01/2021 á 09/01/2022 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
WÉLLIS RODRIGO DE MORAES | 12/09/2011 | 22/08/2020 à 21/08/2021 | 03/01/2022 a 01/02/2022 |
WILLIE DOUGLAS MARTES FERREIRA | 22/11/2012 | 22/11/2019 à 21/11/2020 | 31/01/2022 a 01/02/2022 |
Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registra-se, Publica-se, Cumpra-se.
Araputanga-MT, 28 de dezembro de 2021.
OVÍDIO DE FREITAS GODOY
Diretor de Recursos Humanos
Mat. 2479, Portaria 87/2021